學(xué)校概況
華北電力大學(xué)是教育部直屬全國重點大學(xué),是國家“211工程”和“985工程優(yōu)勢學(xué)科平臺”重點建設(shè)大學(xué)。2017年,學(xué)校進入國家“雙一流”建設(shè)高校行列,重點建設(shè)能源電力科學(xué)與工程學(xué)科群,全面開啟了建設(shè)世界一流學(xué)科和高水平研究型大學(xué)新征程。
華北電力大學(xué)是教育部直屬全國重點大學(xué),是國家“211工程”和“985工程優(yōu)勢學(xué)科平臺”重點建設(shè)大學(xué)。2017年,學(xué)校進入國家“雙一流”建設(shè)高校行列,重點建設(shè)能源電力科學(xué)與工程學(xué)科群,全面開啟了建設(shè)世界一流學(xué)科和高水平研究型大學(xué)新征程。
女,1964年5月生,漢族,江西吉水人,中共黨員。
1984年8月參加工作,清華大學(xué)企業(yè)管理專業(yè)碩士研究生畢業(yè)。曾任教育部財務(wù)司外資利用處副處長、處長、義務(wù)教育經(jīng)費保障處處長,2008年8月任教育部教育督導(dǎo)團辦公室副主任,2013年至2014年,掛職任云南省大理白族自治州副州長,2016年4月任教育部教育督導(dǎo)局副局長、國務(wù)院教育督導(dǎo)委員會辦公室副主任。2017年5月起任華北電力大學(xué)黨委書記。
男,1967年4月生,漢族,山西柳林人,中共黨員,博士,教授,博士生導(dǎo)師,中國工程院院士。
2002年3月起,歷任華北電力大學(xué)(北京)國際合作處處長兼國際教育學(xué)院副院長,華北電力大學(xué)能源與動力工程學(xué)院副院長兼北京校區(qū)動力工程系主任;2006年2月起任華北電力大學(xué)副校長;2016年11月起任華北電力大學(xué)校長。
男,1976年10月生,白族,云南大理人,中共黨員,大學(xué)學(xué)歷,第十二屆全國人大代表。
2007年10月任云南大學(xué)團委書記;2009年4月任中共云南省曲靖市委常委、宣傳部長;2012年8月起歷任中共云南省大理州委副書記,州人民政府代理州長、黨組書記(正廳級),州長;2015年2月起任昆明學(xué)院黨委副書記、院長;2016年9月起任華北電力大學(xué)黨委副書記、紀(jì)委書記(正廳級)。
男,1966年9月生,漢族,湖北仙桃人,中共黨員,博士,教授。
2003年12月任華北電力大學(xué)黨委學(xué)生工作部部長、武裝部部長、學(xué)生處處長;2008年5月任華北電力大學(xué)校長助理;2016年11月起任華北電力大學(xué)黨委副書記。
男,1969年2月生,漢族,福建永泰人,中共黨員,博士,教授,博士生導(dǎo)師。
2009年7月起,歷任華北電力大學(xué)重大項目管理辦公室副主任(正處級)、主任、科技處處長,華北電力大學(xué)科學(xué)技術(shù)研究院常務(wù)副院長(正處級);2016年11月起任華北電力大學(xué)副校長。
女,1973年9月生,漢族,河南濟源人,中共黨員,博士,教授,博士生導(dǎo)師。
2011年7月起,歷任華北電力大學(xué)新能源電力系統(tǒng)國家重點實驗室常務(wù)副主任(正處級),電氣與電子工程學(xué)院院長、黨委副書記,2019年12月起,任華北電力大學(xué)黨委常委、副校長。
男,1972年4月生,漢族,山東梁山人,中共黨員,大學(xué)學(xué)歷,醫(yī)學(xué)學(xué)士,副研究員。
2006年1月任北京中醫(yī)藥大學(xué)高職部主任(正處級),其后歷任北京中醫(yī)藥大學(xué)后勤處處長、保衛(wèi)部部長、良鄉(xiāng)校區(qū)綜合管理辦公室主任、中醫(yī)學(xué)院黨委書記;2018年11月任北京中醫(yī)藥大學(xué)黨委組織部部長,2018年12月任北京中醫(yī)藥大學(xué)黨委常委;2022年6月起,任華北電力大學(xué)黨委副書記。
男,1969年2月生,蒙古族,河北棗強人,中共黨員,博士,副教授。
2009年11月起,歷任華北電力大學(xué)經(jīng)濟與管理學(xué)院黨總支書記兼副院長,電氣與電子工程學(xué)院黨委書記兼副院長;2016年12月任黨委組織部部長、黨校常務(wù)副校長;2020年6月任黨委常委、黨委組織部部長、黨校常務(wù)副校長;2023年5月起任華北電力大學(xué)黨委常委、副校長。
男,1971年12月生,漢族,吉林蛟河人,中共黨員,博士,研究員。
2009年11月起,歷任華北電力大學(xué)控制與計算機工程學(xué)院黨總支書記兼副院長,控制與計算機工程學(xué)院黨委書記兼副院長,控制與計算機工程學(xué)院黨委書記;2020年4月任人事處處長;2022年3月任黨委教師工作部部長、人事處處長;2023年5月起任華北電力大學(xué)黨委常委、副校長。
男,1976年4月生,漢族,安徽金寨人,中共黨員,博士,教授,博士生導(dǎo)師。
2014年10月任華北電力大學(xué)電力工程系主任兼電氣與電子工程學(xué)院副院長;2016年12月任電力工程系主任兼電氣與電子工程學(xué)院副院長、電力工程系黨委副書記;2023年5月起任華北電力大學(xué)黨委常委、副校長。
男,1976年3月生,漢族,河南開封人,中共黨員,博士,教授,博士生導(dǎo)師。
2017年5月起,歷任華北電力大學(xué)控制與計算機工程學(xué)院常務(wù)副院長,控制與計算機工程學(xué)院院長、黨委副書記;2023年5月起任華北電力大學(xué)黨委常委、副校長。